Dogfen lywodraethu SYNOD OF GERMAN-SPEAKING LUTHERAN, REFORMED AND UNITED CONGREGATIONS IN GREAT BRITAIN
Rhif yr elusen: 266600
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
REVISED CONSTITUTION ADOPTED 12TH MAY 1973 AS AMENDED 27TH MARCH 1981, 20TH OCTOBER 1984 AND 27 MARCH 2004 as amended on 24 Oct 2020 as amended on 24 Apr 2021 as amended on 21 Apr 2021
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE PROTESTANT CHRISTIAN RELIGION.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
UNITED KINGDOM
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.