Hanes ariannol THE HEADLEY TRUST
Rhif yr elusen: 266620
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.37m | £2.23m | £2.16m | £1.92m | £2.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.02m | £3.76m | £3.80m | £3.75m | £6.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £100.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.37m | £2.13m | £2.16m | £1.92m | £2.18m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.75m | £3.48m | £3.48m | £3.42m | £5.97m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £273.00k | £287.00k | £312.00k | £329.00k | £314.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.00k | £16.00k | £18.00k | £13.00k | £15.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.28m | £3.06m | £3.02m | £2.93m | £5.45m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £273.00k | £287.00k | £312.00k | £329.00k | £314.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.