Hanes ariannol THE ARCHITECTURAL HERITAGE FUND
Rhif yr elusen: 266780
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.55m | £7.95m | £8.82m | £7.09m | £4.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.02m | £5.90m | £8.44m | £6.86m | £4.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.85m | £4.84m | £7.91m | £6.29m | £3.09m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.06m | £7.34m | £9.15m | £6.39m | £3.37m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £58.47k | £55.41k | £42.19k | £67.66k | £27.85k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £1.00m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £430.26k | £555.96k | £631.61k | £624.73k | £737.23k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.82m | £5.81m | £8.38m | £6.81m | £4.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £27.03k | £59.22k | £62.58k | £46.93k | £39.99k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.54k | £38.36k | £33.79k | £43.39k | £17.77k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.45m | £3.75m | £6.74m | £5.08m | £2.14m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £20.12k | £47.14k | £56.86k | £42.36k | £34.17k | |
|
Gwariant - Arall | £179.77k | £22.54k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.