Riley Cars Archive Heritage Trust

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Preservation of vintage Riley motor cars
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Canol Swydd Bedford
- Dinas Coventry
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 31 Ionawr 1974: Cofrestrwyd
- THE HAVILAND AND MORRIS RILEY MUSEUM TRUST (Enw blaenorol)
- THE RILEY CARS HERITAGE TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Thomas Brain | Ymddiriedolwr | 30 July 2020 |
|
|
||||
Malcolm Keith Mountain | Ymddiriedolwr | 10 May 2019 |
|
|
||||
Adrian Mark Smith | Ymddiriedolwr | 09 April 2017 |
|
|
||||
Victor Riley | Ymddiriedolwr | 18 October 2015 |
|
|
||||
Tim Booth | Ymddiriedolwr | 12 August 2013 |
|
|
||||
James Fletcher | Ymddiriedolwr | 12 August 2013 |
|
|
||||
G L HAVILAND | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.21k | £28.80k | £26.59k | £13.95k | £30.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.24k | £6.86k | £19.92k | £15.07k | £14.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £20.67k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 11 DEC 1973 AS AMENDED ON 12 APR 2015 AS AMENDED ON 01 JUL 2019 as amended on 06 Aug 2020
Gwrthrychau elusennol
FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES AND CHARITABLE INSTITUTIONS AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE AND IN PARTICULAR (BUT WITHOUT IN ANY WAY LIMITING THE GENERALITY OF THE FOREGOING) IN THE PURCHASE OF ITEMS, ARTICLES AND WORKS OF ARTISTIC, HISTORIC OR SCIENTIFIC INTEREST (WHETHER BY WAY OF DONATION, LOAN OR OTHERWISE) ESPECIALLY VINTAGE OR ANTIQUE MOTOR CARS, THEIR ACCESSORIES AND ITEMS CONNECTED THEREWITH WHICH ARE OF ARTISTIC, HISTORIC OR SCIENTIFIC INTEREST AS AFORESAID FOR EXHIBITION IN MUSEUMS, GALLERIES AND OTHER PLACES TO WHICH THE PUBLIC ARE ADMITTED ANYWHERE IN THE WORLD.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WHISTLEDOWN
GADDESDEN TURN
GREAT BILLINGTON
LEIGHTON BUZZARD
LU7 9BW
- Ffôn:
- 01525850380
- E-bost:
- geoffreyhaviland@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window