Hanes ariannol THE HEREFORD CIDER MUSEUM TRUST
Rhif yr elusen: 267034
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 30/09/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £98.56k | £170.46k | £107.26k | £106.68k | £163.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £69.12k | £68.86k | £73.72k | £72.09k | £111.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.