Hanes ariannol BEACONSFIELD COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 267253
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.91k £2.05k £8.35k £7.57k £14.01k
Cyfanswm gwariant £3.65k £3.11k £7.05k £8.39k £18.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A