ymddiriedolwyr EDENBRIDGE PARISH CHURCH PRESERVATION FUND
Rhif yr elusen: 267270
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Paul Smart OBE | Ymddiriedolwr | 26 November 2022 |
|
|||||||
Lennox Paul Cato DL | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||||
Teresa Scanes | Ymddiriedolwr | 15 December 2020 |
|
|
||||||
STUART MCGREGOR | Ymddiriedolwr | 02 November 2016 |
|
|||||||
VINCENT MAYNARD | Ymddiriedolwr | 27 August 2011 |
|
|
||||||
KIM LOUISE MAYNARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MRS GILL DAVISON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MRS JANE BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
LESLEY JOAN CHAPMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.