ymddiriedolwyr THE LIPMAN-MILIBAND TRUST
Rhif yr elusen: 267288
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sally Anne Young | Cadeirydd | 12 January 2021 |
|
|||||
Carroll Charles Henry Macnamara | Ymddiriedolwr | 08 September 2023 |
|
|
||||
Hiba Yarub Ahmad | Ymddiriedolwr | 08 September 2023 |
|
|
||||
Bharath Keshava Ramaiah | Ymddiriedolwr | 12 January 2021 |
|
|
||||
Esther Selsdon | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Dr Cilla Ross | Ymddiriedolwr | 02 October 2017 |
|
|
||||
DAVID PAUL CASTLE | Ymddiriedolwr | 18 June 2010 |
|
|
||||
DR MARTIN MCIVOR | Ymddiriedolwr | 01 April 2006 |
|
|
||||
HILARY ANN WAINWRIGHT | Ymddiriedolwr | 01 January 1983 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.