Hanes ariannol THE HUMANE RESEARCH TRUST

Rhif yr elusen: 267779
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £676.37k £731.66k £1.23m £938.88k £0
Cyfanswm gwariant £753.11k £607.26k £527.09k £875.73k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £640.84k £582.39k £1.21m £898.52k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £18.73k £0 £9.43k N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £16.09k £0 £18.31k £0 N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad £19.44k £12.77k £6.12k £30.93k N/A
Incwm - Arall £0 £117.77k £0 £0 N/A
Incwm - Cymynroddion £577.06k £517.94k £1.15m £701.26k N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £699.38k £551.70k £473.20k £795.83k N/A
Gwariant - Ar godi arian £53.74k £55.56k £53.90k £79.90k N/A
Gwariant - Llywodraethu £45.33k £53.02k £50.78k £198.26k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £619.43k £460.62k £384.24k £597.57k N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 N/A