Dogfen lywodraethu THE PYE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 267851
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SETTLEMENT DATED 5 JUNE 1974 AS VARIED BY SCHEMES OF 30 SEPTEMBER 1981, 29 JULY 1988 AND 11 AUGUST 1993 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 16 NOV 2016 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 06 JUN 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE EDUCATION IN ALL ITS BRANCHES TO PROMOTE THE WELFARE OF AND TO RELIEVE THE AGED, IMPOTENT AND POOR AND THE RELIEF OF DISTRESS AND TO CARRY OUT SUCH OTHER CHARITABLE OBJECTS AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.