Hanes ariannol SWINDON WOMEN'S AID
Rhif yr elusen: 268048
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 30/11/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £619.26k | £633.68k | £794.23k | £717.53k | £503.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £639.22k | £693.06k | £679.61k | £784.21k | £481.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £307.00k | £307.00k | £200.00k | £182.59k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £47.70k | £24.06k | £50.36k | £17.04k | £13.91k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.49k | £5.62k | £6.88k | £2.28k | £2.79k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £735.65k | £697.32k | £486.46k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £141 | £1.33k | £1.34k | £888 | £485 | |
|
Incwm - Arall | £569.93k | £602.67k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £623.01k | £670.56k | £673.05k | £782.64k | £480.02k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £6.55k | £1.56k | £1.06k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.14k | £18.50k | £15.88k | £23.77k | £16.51k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.