LANGHAM VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Operation and running of Community Centre in the Village of Langham.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Essex
Llywodraethu
- 20 Medi 1974: Cofrestrwyd
- LANGHAM COMMUNITY CENTRE (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN CADMAN | Cadeirydd |
|
|
|||||
PETER FREEMAN | Ymddiriedolwr | 20 March 2025 |
|
|||||
Catherine Ann Hine | Ymddiriedolwr | 30 May 2024 |
|
|
||||
Raynor Kim Sumner | Ymddiriedolwr | 30 May 2024 |
|
|
||||
Colin Michael Parker | Ymddiriedolwr | 30 May 2024 |
|
|
||||
Dr Stuart Rudge | Ymddiriedolwr | 17 February 2024 |
|
|
||||
David Harvey Druitt | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Robert Clark | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Charlotte Elaine Parker | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|||||
Sallie Louise West | Ymddiriedolwr | 28 May 2021 |
|
|
||||
Martin John Bottwood | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
ELIZABETH WINTER | Ymddiriedolwr | 19 May 2016 |
|
|
||||
DENISE HOBDAY | Ymddiriedolwr | 15 May 2014 |
|
|
||||
BOB SCHOFIELD | Ymddiriedolwr | 11 February 2012 |
|
|
||||
ELIZABETH SCHOFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £90.75k | £58.33k | £52.15k | £52.15k | £50.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £93.59k | £50.07k | £44.50k | £60.56k | £47.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £26.29k | £11.83k | £2.72k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 01 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 01 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 06 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 06 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 20 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEMES OF 5TH APRIL 1978 AND 27TH JANUARY 1988 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 30 MAR 2017
Gwrthrychau elusennol
A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF LANGHAM WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, INCLUDING USE FOR MEETINGS, LECTURES AND CLASSES, AND FOR OTER FORMS OF RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
THE PARISH OF LANGHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Endsleigh
MILL ROAD
BOXTED
COLCHESTER
CO4 5RW
- Ffôn:
- 01206616604
- E-bost:
- langhamccsecretary@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window