MEDICAL WOMEN'S FEDERATION GRANT FUND

Rhif yr elusen: 268282
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The MWF was founded in 1917 and works to support the professional development of women in all branches of medicine. MWF has worked on many successful campaigns over the years and continues to fight barriers that face women in medicine as well as contribute to debates and discussions around women's careers and health. MWF has two national meetings a year and local group meetings.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £7,380
Cyfanswm gwariant: £9,905

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gogledd Iwerddon
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 26 Medi 1974: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

19 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr Helena McKeown Ymddiriedolwr 14 April 2022
MEDICAL WOMEN'S FEDERATION
Derbyniwyd: Ar amser
Kethaki Prathivadi Bhayankaram Ymddiriedolwr 14 April 2022
MEDICAL WOMEN'S FEDERATION
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Rose Penfold Ymddiriedolwr 14 April 2022
MEDICAL WOMEN'S FEDERATION
Derbyniwyd: Ar amser
Professor Scarlett McNally Ymddiriedolwr 14 April 2022
MEDICAL WOMEN'S FEDERATION
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Olamide Dada Ymddiriedolwr 14 April 2022
Dim ar gofnod
Akshara Sharma Ymddiriedolwr 14 April 2022
Dim ar gofnod
Marina Politis Ymddiriedolwr 14 April 2022
Dim ar gofnod
Dr Devina Maru Ymddiriedolwr 29 April 2021
HEALTH PIONEERS
Derbyniwyd: 47 diwrnod yn hwyr
Susan Ward Ymddiriedolwr 10 June 2020
MEDICAL WOMEN'S FEDERATION
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Jenny Vaughan Ymddiriedolwr 10 June 2020
Dim ar gofnod
Dr Angharad Ruttley Ymddiriedolwr 30 June 2019
MEDICAL WOMEN'S FEDERATION
Derbyniwyd: Ar amser
Professor Chloe Orkin Ymddiriedolwr 17 May 2019
Dim ar gofnod
Dr Jasmine Thomas Ymddiriedolwr 17 May 2019
Dim ar gofnod
Rashmi Mathew Ymddiriedolwr 17 May 2019
Dim ar gofnod
Geeta Kumar Ymddiriedolwr 17 May 2019
MEDICAL WOMEN'S FEDERATION
Derbyniwyd: Ar amser
ROYAL COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNAECOLOGISTS
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Lulu Lyons Ymddiriedolwr 17 May 2019
MEDICAL WOMEN'S FEDERATION
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Nuthana Prathivadi Bhayankaram Ymddiriedolwr 17 May 2019
MEDICAL WOMEN'S FEDERATION
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Mary Rose McCullagh Ymddiriedolwr 11 May 2018
Dim ar gofnod
Dr Fizzah Ali Ymddiriedolwr 18 July 2017
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £8.53k £6.77k £5.71k £5.80k £7.38k
Cyfanswm gwariant £8.63k £10.99k £8.88k £9.61k £9.90k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 27 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 25 Medi 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 26 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 26 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 23 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ENTRANCE B
TAVISTOCK HOUSE NORTH
TAVISTOCK SQUARE
LONDON
WC1H 9HX
Ffôn:
02073877765