ymddiriedolwyr LEEDS CASTLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 268354
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judith Armitt | Ymddiriedolwr | 29 September 2023 |
|
|
||||||||
Rosaleen Clare Kerslake BA MBA CBE | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|||||||||
Julian Arthur Vaughan Smith | Ymddiriedolwr | 30 April 2021 |
|
|||||||||
Anna Eavis | Ymddiriedolwr | 15 March 2019 |
|
|
||||||||
Helen Deeble | Ymddiriedolwr | 15 March 2019 |
|
|
||||||||
Adrian Tinniswood | Ymddiriedolwr | 16 March 2018 |
|
|
||||||||
Thomas Charles Wright | Ymddiriedolwr | 11 December 2015 |
|
|
||||||||
LAURA CICELY ALISON NESFIELD | Ymddiriedolwr | 09 June 2014 |
|
|
||||||||
RICHARD GEORGE LAING | Ymddiriedolwr | 14 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.