THE CHARITIES AID FOUNDATION

Rhif yr elusen: 268369
Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Datganiad ariannol blynyddol 30 April 2019 28 August 2019 Mewn da bryd
Cyfrifon a TAR 30 April 2019 28 August 2019 Mewn da bryd Download
Datganiad ariannol blynyddol 30 April 2018 21 February 2019 Mewn da bryd
Cyfrifon a TAR 30 April 2018 24 September 2018 Mewn da bryd Download
Datganiad ariannol blynyddol 30 April 2017 31 August 2017 Mewn da bryd
Cyfrifon a TAR 30 April 2017 31 August 2017 Mewn da bryd Download
Datganiad ariannol blynyddol 30 April 2016 11 November 2016 Mewn da bryd
Cyfrifon a TAR 30 April 2016 11 November 2016 Mewn da bryd Download
Datganiad ariannol blynyddol 30 April 2015 18 August 2015 Mewn da bryd
Cyfrifon a TAR 30 April 2015 18 August 2015 Mewn da bryd Download
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol

( Defnyddwyr elusen yn unig)