Hanes ariannol THE CHARITIES AID FOUNDATION
Rhif yr elusen: 268369
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £614.30m | £706.32m | £1.01bn | £1.04bn | £1.15bn | |
|
Cyfanswm gwariant | £626.33m | £683.40m | £931.07m | £920.47m | £1.05bn | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.92m | £1.10m | £20.90m | £789.00k | £75.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £565.03m | £654.94m | £959.91m | £993.49m | £1.06bn | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £28.04m | £28.71m | £31.31m | £34.34m | £53.31m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £21.24m | £22.68m | £17.27m | £16.45m | £31.65m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £16.92m | £21.70m | £21.81m | £24.67m | £14.64m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £626.33m | £683.40m | £857.31m | £858.75m | £1.03bn | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £73.76m | £61.72m | £21.33m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.49m | £1.42m | £1.48m | £2.02m | £2.75m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £587.90m | £640.46m | £811.45m | £808.79m | £956.38m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.