Dogfen lywodraethu THE CHARITIES AID FOUNDATION
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 02/10/1974 AS AMENDED BY DEED DATED 04/11/1981 AS AMENDED BY DEED DATED 10/08/1982 AS AMENDED BY DEED DATED 13/11/1985 AS AMENDED BY DEED DATED 13/11/1991 AS AMENDED BY DEED DATED 10/11/1994 AS AMENDED BY DEED DATED 07/04/1996 AS AMENDED BY DEED DATED 14/03/2002 AS AMENDED BY DEED DATED 19/03/2004 AS AMENDED BY DEED DATED 25/09/2008 AS AMENDED BY DEED DATED 01/06/2010 AS AMENDED BY DEED DATED 05/02/2016 as amended on 29 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
TO BENEFIT ANY CHARITABLE INSTITUTION, TO USE ITS FUNDS FOR ANY CHARITABLE PURPOSES WHERESOEVER IN THE WORLD.
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.