THE CHARITIES AID FOUNDATION

Rhif yr elusen: 268369
Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Right Honourable Sir Ernest Ryder Ymddiriedolwr 12 February 2020 Dim ar gofnod
MATTHEW SEAN HAMMERSTEIN Ymddiriedolwr 25 September 2012 Dim ar gofnod
ROGER PERKIN Ymddiriedolwr 27 April 2017 Dim ar gofnod
David Peter Shalders Ymddiriedolwr 15 July 2020 Dim ar gofnod
Susannah Storey Ymddiriedolwr 09 February 2017 Dim ar gofnod
JANET POPE Ymddiriedolwr 09 February 2016
CAMDEN SCHOOL FOUNDATION OF FRANCES MARY BUSS Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
Sir James Henry Leigh-Pemberton Ymddiriedolwr 01 April 2018
THE ALNWICK GARDEN TRUST Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
THE DUKE OF CORNWALL'S BENEVOLENT FUND Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
TIINA LE-SEONG LEE Ymddiriedolwr 04 March 2013 Dim ar gofnod
Cyrus Ardalan Ymddiriedolwr 01 December 2018
INTERNATIONAL FINANCE FACILITY FOR IMMUNISATION COMPANY Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru