Hanes ariannol THE BRITISH SOCIETY FOR SURGERY OF THE HAND

Rhif yr elusen: 268396
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £989.52k £904.25k £855.56k £1.21m £1.38m
Cyfanswm gwariant £1.03m £864.88k £967.08k £1.31m £1.54m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £158.87k £105.54k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £884.54k £790.60k £769.43k £981.71k £1.18m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £104.98k £113.65k £86.12k £73.94k £92.84k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.00m £847.98k £957.03k £1.29m £1.52m
Gwariant - Ar godi arian £21.41k £16.90k £10.05k £17.80k £17.45k
Gwariant - Llywodraethu £471.82k £42.50k £35.60k £49.93k £40.22k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £21.41k £16.90k £10.05k £17.80k £17.45k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0