SAVE BRITAIN'S HERITAGE

Rhif yr elusen: 269129
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

SAVE Britain's Heritage campaigns for the preservation of historic buildings and the historic environment.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £390,384
Cyfanswm gwariant: £405,633

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Gorffennaf 1975: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • SAVE (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ERIC GEORGE REYNOLDS Cadeirydd 17 November 2017
THE GLORIANA TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE GREENWICH FOUNDATION FOR THE OLD ROYAL NAVAL COLLEGE
Derbyniwyd: Ar amser
MOSSBOURNE CHARITABLE TRUST CIO
Derbyniwyd: Ar amser
ST BARTHOLOMEW'S HERITAGE
Derbyniwyd: Ar amser
LONGPLAYER TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
SS ROBIN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE CAMPAIGN FOR DRAWING
Derbyniwyd: 12 diwrnod yn hwyr
Benjamin Charles Edward Derbyshire Ymddiriedolwr 12 March 2025
Dim ar gofnod
Francine Aurelia Douglas-Home Ymddiriedolwr 10 March 2021
Dim ar gofnod
CLARE ELIZABETH O'BRIEN Ymddiriedolwr 01 September 2016
Dim ar gofnod
Guy Oliver Ymddiriedolwr 01 April 2014
INTERNATIONAL CENTER FOR RESEARCH ON WOMEN UK
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 280 diwrnod
Dr PAUL SEBASTIAN ZUCKERMAN Ymddiriedolwr 01 February 2014
WILDLIFE PROTECTION SOCIETY OF INDIA (UK)
Derbyniwyd: Ar amser
THE AMBERSTONE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
SIR SIMON JENKINS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
TIMOTHY CANTELL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £277.07k £272.64k £280.24k £260.04k £390.38k
Cyfanswm gwariant £235.45k £381.04k £273.99k £336.08k £405.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 09 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 09 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 29 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 29 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 17 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 17 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 30 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 30 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
70 COWCROSS STREET
LONDON
EC1M 6EJ
Ffôn:
02072533500