Hanes ariannol THE INSTITUTE OF MATERIALS, MINERALS & MINING
Rhif yr elusen: 269275
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.01m | £4.31m | £3.46m | £3.86m | £4.00m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.88m | £4.90m | £3.80m | £3.92m | £3.98m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £47.36k | N/A | £44.99k | £11.88k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £13.00k | £90.00k | £57.00k | £42.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £227.00k | £249.00k | £276.00k | £321.00k | £286.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.48m | £3.75m | £2.83m | £3.25m | £3.32m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £302.00k | £295.00k | £259.00k | £230.00k | £270.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £77.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £5.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.65m | £4.65m | £3.63m | £3.72m | £3.75m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £227.00k | £251.00k | £172.00k | £202.00k | £236.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £150.00k | £163.00k | £19.00k | £21.00k | £60.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £36.25k | £37.47k | £31.54k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.