ymddiriedolwyr THE INSTITUTE OF MATERIALS, MINERALS & MINING
Rhif yr elusen: 269275
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil Edward Glover | Cadeirydd | 01 January 2018 |
|
|||||
Dr Alexander Norori-McCormac | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Dr Ilija Rasovic | Ymddiriedolwr | 19 January 2024 |
|
|||||
Ian Richard Marchant | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|||||
Jason Matthew Webb | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Dr Daniel Parvaz | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Thomas Rowland Hill | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|
||||
Dr Graham Alan Ormondroyd | Ymddiriedolwr | 14 December 2022 |
|
|
||||
Dr David Andrew Stewart | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|||||
Judith Allan | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Martin Christian Cox | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Christine Anne Blackmore | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Martyn Anthony Jones | Ymddiriedolwr | 21 February 2020 |
|
|
||||
Dr Kate Thornton | Ymddiriedolwr | 11 March 2015 |
|
|
||||
Dr Michael Raymond Clinch | Ymddiriedolwr | 12 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.