THE HAMPSHIRE BUILDINGS PRESERVATION TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 269378
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The preservation of buildings of historic and architectural interest in and around Hampshire so that they may remain for future generations to enjoy and, especially, the rescue and preservation of machinery and products relating to the brick and tile making industry at Bursledon Brickworks, Swanwick and its development as a Museum of Brickmaking.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £2,534
Cyfanswm gwariant: £8,122

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Hampshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Medi 1975: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PETER CHARLES GOODSHIP Cadeirydd 16 February 2024
Dim ar gofnod
CHRISTINE DOMINIQUE BERESFORD Ymddiriedolwr 27 October 2023
Dim ar gofnod
SARAH ANNE ROBERTS Ymddiriedolwr 15 November 2019
Dim ar gofnod
ANDREW ROBERT MASON Ymddiriedolwr 15 November 2019
WHITCHURCH SILK MILL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
David Hubbard Ymddiriedolwr 04 November 2016
Dim ar gofnod
Wayne Irish Ymddiriedolwr 21 May 2013
AGE CONCERN EASTLEIGH
Cofrestrwyd yn ddiweddar
AGE CONCERN, EASTLEIGH TOWN
Derbyniwyd: Ar amser
QE2 ACTIVITY CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
EASTLEIGH AND DISTRICT LOCAL HISTORY SOCIETY
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 566 diwrnod
MAYOR OF EASTLEIGH CHARITY APPEAL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Dr CELIA MARY CLARK Ymddiriedolwr
THE OMEGA CENTRE TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 200 diwrnod
BILL FERGIE Ymddiriedolwr
THE BASINGSTOKE CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
ALDWORTH'S EDUCATIONAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ELEANOR BELL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.08k £2.43k £1.05k £2.53k £2.53k
Cyfanswm gwariant £10.30k £8.60k £5.57k £8.12k £8.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 10 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 03 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 09 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 05 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 31 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
56 Garnier Drive
EASTLEIGH
Hampshire
SO50 6HE
Ffôn:
02382 514635