Hanes ariannol ST MARY LEWISHAM YOUTH CENTRE

Rhif yr elusen: 269465
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (73 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £66.91k £43.68k £62.58k £92.37k £100.29k
Cyfanswm gwariant £77.49k £44.87k £52.23k £57.43k £75.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A