Hanes ariannol THE INSTITUTION OF ENGINEERING DESIGNERS
Rhif yr elusen: 269879
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/01/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £291.52k | £328.10k | £422.99k | £472.19k | £344.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £323.38k | £331.27k | £356.52k | £351.96k | £405.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.