ymddiriedolwyr HALSTEAD (EDUCATIONAL TRUST) LIMITED
Rhif yr elusen: 270525
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beryl Hunwicks | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|||||
Mehran Nikoo | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|||||
Faith Kitchen | Ymddiriedolwr | 15 October 2018 |
|
|
||||
Simon Brookhouse | Ymddiriedolwr | 15 October 2018 |
|
|
||||
Cheryl Connelly | Ymddiriedolwr | 30 September 2017 |
|
|
||||
Simon Hartley | Ymddiriedolwr | 17 March 2016 |
|
|||||
David Burke | Ymddiriedolwr | 31 October 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.