Ymddiriedolwyr SHIPHAM VILLAGE HALL TRUST
Rhif yr elusen: 270556

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruth Ardron | Ymddiriedolwr | 23 January 2025 |
|
|
||||
Rachel Gregor | Ymddiriedolwr | 23 January 2025 |
|
|
||||
ANITA MARY TOWNSEND | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Gemma Joyce Gaut | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
JULES OFFORD | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Deborah Andrews | Ymddiriedolwr | 20 March 2020 |
|
|
||||
Helen Margaret Ingleby | Ymddiriedolwr | 26 November 2019 |
|
|
||||
Amanda Jane Firth | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|
||||
Katharine Leach | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|
||||
Margaret Elizabeth Howell | Ymddiriedolwr | 12 November 2019 |
|
|
||||
Stephen Dodd | Ymddiriedolwr | 14 April 2016 |
|
|
||||
Jane Catherine Sanders | Ymddiriedolwr | 04 November 2014 |
|
|
||||
Ken Chalk | Ymddiriedolwr | 28 April 2014 |
|
|
||||
IAN GOODIER FIRTH LLB | Ymddiriedolwr | 24 April 2011 |
|
|
||||
JOHN ARTHUR MOORHOUSE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAUL ANTHONY EDWARDS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.