THE SOCIETY FOR THE MANAGEMENT AND DISTRIBUTION OF THE ARTISTS FUND - BENEVOLENT FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Artists Futures Fund supports artists in need, namely those experiencing economic, societal, or physical or mental health issues.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 05 Ebrill 1977: Cofrestrwyd
- ARTISTS FUTURES FUND (Enw gwaith)
- ARTISTS BENEVOLENT FUND (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisa Gee | Cadeirydd | 28 October 2011 |
|
|||||
Aurelia Maria Kassatly | Ymddiriedolwr | 07 June 2024 |
|
|
||||
Michael Wormack | Ymddiriedolwr | 07 June 2024 |
|
|
||||
MARLENE JOHNSON | Ymddiriedolwr | 20 May 2022 |
|
|||||
Duncan Hooson | Ymddiriedolwr | 30 October 2019 |
|
|
||||
MATTHEW COLLINS | Ymddiriedolwr | 07 June 2018 |
|
|
||||
Barney Hare Duke | Ymddiriedolwr | 21 October 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.89k | £40.80k | £23.85k | £894.45k | £109.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £179.65k | £164.60k | £88.34k | £48.07k | £136.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £877.19k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £17.26k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £860.25k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £48.07k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2024 | 13 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2024 | 13 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 02 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 02 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 26 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 24 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 24 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 13 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 13 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER DATED 2ND AUGUST 1827, SUPPLEMENTAL CHARTERS DATED 1926 AND 13TH OCTOBER 2004, SCHEME DATED 1ST FEBRUARY 2005 AND BYE-LAWS AS AMENDED 22ND JUNE 1993 AND 11TH APRIL 2000 AS AMENDED ON 23 AUG 2023 as amended on 07 Jun 2024
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF IN NEED OF ARTISTS, THEIR WIDOWS, WIDOWERS AND ORPHANS, INCLUDING THOSE WHOSE NEEDS ARISE BY HAVING A PHYSICAL OR MENTAL DISABILITY
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Artists Futures Fund
PO Box 1033
ALTRINCHAM
WA15 9WR
- Ffôn:
- 07950111012
- E-bost:
- info@artistsfuturesfund.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window