BARONESS RENDLESHAM RELIEF IN SICKNESS CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity exists for the purpose of relieving cases of need in the village of Mawnan Smith, Cornwall.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cernyw
Llywodraethu
- 29 Rhagfyr 1975: Cofrestrwyd
- THE RENDLESHAM CHARITY (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin BATE | Ymddiriedolwr | 08 February 2021 |
|
|
||||
Libby Reed | Ymddiriedolwr | 18 February 2019 |
|
|
||||
Timothy Brooksbank | Ymddiriedolwr | 19 February 2018 |
|
|
||||
DAVID RICKARD | Ymddiriedolwr | 17 April 2013 |
|
|
||||
EMMA BENNEY | Ymddiriedolwr | 17 April 2013 |
|
|
||||
JUDITH MILLS | Ymddiriedolwr | 11 May 2012 |
|
|
||||
Christopher John OHLY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
REX SADLER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOE WRIGHT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAT TREMAINE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.03k | £4.55k | £4.63k | £5.09k | £6.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.22k | £4.50k | £3.80k | £4.13k | £4.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 14TH OCTOBER 1981 AS AFFECTED BY SCHEME OF 2ND OCTOBER 1989
Gwrthrychau elusennol
I) THE PURPOSE OF RELIEVING IN CASE OF NEED PERSONS RESIDENT IN THE PARISH OF MAWNAN WHO ARE SICK CONVALESCENT DISABLED HANDICAPPED OR INFIRM BY PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS, SERVICES OR FACILITIES WHICH ARE CALCULATED TO ALLEVIATE THE SUFFERING OR ASSIST THE RECOVERY OF SUCH PERSONS IN SUCH CASES BUT ARE NOT READILY AVAILABLE TO THEM FROM OTHER SOURCES. II) IF AND IS SO FAR AS INCOME OF THE CHARITY IS NOT REQUIRED FOR APPLICATION AS IN (I) ABOVE, THE TRUSTEES MAY APPLY THE SAME IN RELIEVING EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY PERSONS RESIDENT IN THE PARISH OF MAWNAN WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY MAKING GRANTS OF MONEY OR PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS, SERVICES OR FACILITIES CALCULATED TO RELIEVE THE NEED, HARDSHIP OR DISTRESS OF SUCH PERSONS. THE TRUSTEES MAY PAY FOR SUCH ITEMS, SERVICES OR FACILITIES BY WAY OF DONATIONS OR SUBSCRIPTIONS TO INSTITUTIONS OR ORGANISATIONS WHICH PROVIDE OR WHICH UNDERTAKE IN RETURN TO PROVIDE SUCH ITEMS, SERVICES OR FACILITIES FOR SUCH PERSONS. IN EXCEPTIONAL CASES THE TRUSTEES MAY GRANT RELIEF TO PERSONS OTHERWISE ELIGIBLE THEREFOR WHO ARE RESIDENT IMMEDIATELY OUTSIDE THE SAID PARISH BUT IN THE OPINION OF THE TRUSTEES OUGHT NEVERTHELESS FOR SUFFICIENT REASON TO BE TREATED AS IF RESIDENT THEREIN OR WHO ARE LOCATED FOR THE TIME BEING WITHIN THAT PARISH.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Caris Lodge
Carwinion Road
Mawnan Smith
Falmouth
TR11 5JD
- Ffôn:
- 01326250569
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window