ymddiriedolwyr HENRY WOOD HALL LIMITED
Rhif yr elusen: 270689
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (45 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID BURKE | Ymddiriedolwr | 14 December 2020 |
|
|||||
Martin Reinhard Hohmann | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Anne Margaret Rushton | Ymddiriedolwr | 06 August 2019 |
|
|
||||
Laurence Johnstone Watt | Ymddiriedolwr | 26 July 2019 |
|
|||||
David Peter Jackson | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
James Lennox Mackenzie | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|||||
Barry Wordsworth | Ymddiriedolwr | 15 December 2015 |
|
|||||
Antony Lewis-Crosby | Ymddiriedolwr | 12 December 2014 |
|
|
||||
KATHRYN ALEXANDRA MCDOWELL | Ymddiriedolwr | 10 January 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.