Hanes ariannol COPTHORNE SCHOOL TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 270757
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.34m £3.96m £3.96m £3.77m £2.89m
Cyfanswm gwariant £4.18m £4.18m £4.28m £4.25m £3.24m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £295.80k £144.00k £79.09k £62.65k £53.00k
Incwm - Weithgareddau elusennol £4.03m £3.82m £3.88m £3.68m £2.82m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £9.60k £381 £1.40k £23.09k £20.00k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £4.14m £4.12m £4.25m £4.20m £3.22m
Gwariant - Ar godi arian £39.53k £53.87k £30.38k £46.59k £17.00k
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0