Hanes ariannol THE EDWARD AND LOIS SIEFF CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 271003
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2004 | 31/01/2005 | 31/01/2006 | 31/01/2007 | 31/01/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £113.85k | £10.95k | £10.59k | £9.16k | £8.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.79k | £11.71k | £94.42k | £15.13k | £15.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.