Hanes ariannol THE LEGAL EDUCATION FOUNDATION
Rhif yr elusen: 271297
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.91m | £10.30m | £5.31m | £5.15m | £11.89m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.71m | £7.50m | £11.04m | £14.67m | £13.85m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £200.00k | £50.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £615.00k | £6.65m | £2.74m | £2.47m | £6.66m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.94m | £3.28m | £2.57m | £2.66m | £4.94m | |
|
Incwm - Arall | £3.35m | £375.00k | £0 | £20.00k | £296.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.40m | £7.30m | £10.77m | £13.66m | £12.45m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £171.00k | £160.00k | £258.00k | £493.00k | £919.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £85.00k | £183.00k | £131.00k | £136.00k | £120.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £5.75m | £5.22m | £8.72m | £11.23m | £9.25m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £171.00k | £160.00k | £258.00k | £493.00k | £919.00k | |
|
Gwariant - Arall | £138.00k | £47.00k | £17.00k | £517.00k | £475.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.