Dogfen lywodraethu THE LEGAL EDUCATION FOUNDATION
Rhif yr elusen: 271297
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 05/12/1975 AS AMENDED BY ORDER IN COUNCIL DATED 26/10/1988 AS AMENDED BY ORDER IN COUNCIL DATED 17/12/1997 AS AMENDED BY ORDER IN COUNCIL DATED 14/06/2000 AS AMENDED BY ORDER IN COUNCIL DATED 30/05/2012 AS AMENDED ON 24/09/2012 AS AMENDED BY ORDER IN COUNCIL DATED 28 APR 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT FOR WHICH THE FOUNDATION IS CONSTITUTED IS TO PROMOTE THE ADVANCEMENT OF LEGAL EDUCATION AND THE STUDY OF LAW IN ALL ITS BRANCHES, AND THE SOUND DEVELOPMENT AND ADMINISTRATION OF LAW
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.