Hanes ariannol THEATRE INVESTMENT FUND LIMITED
Rhif yr elusen: 271349
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £772.63k | £942.25k | £1.01m | £1.09m | £1.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £684.75k | £723.11k | £821.43k | £1.01m | £976.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £644.46k | £661.01k | £758.00k | £892.59k | £924.14k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £125.95k | £26.97k | £49.89k | £10.84k | £19.58k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £236.18k | £254.27k | £206.31k | £190.10k | £205.97k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £539.86k | £574.51k | £666.00k | £831.51k | £783.45k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £144.89k | £148.59k | £155.43k | £178.82k | £193.07k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.11k | £0 | £0 | £18.28k | £19.42k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £406.78k | £397.74k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £28.65k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.