ymddiriedolwyr THEATRE INVESTMENT FUND LIMITED
Rhif yr elusen: 271349
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEBORAH LINCOLN | Cadeirydd | 09 November 2022 |
|
|||||
Dr Janet Powell | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
William Village | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Lisa Popham | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Nisha Oza | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
Rebecca Barber-Sharp | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
Mark Twum-Ampofo | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
RIchard Darbourne | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
Charlotte Victoria Longstaff | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
Aidan Brandreth Yadav Grounds | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
Nicola Seed | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|
||||
Tracey Childs | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.