ymddiriedolwyr BRENT KNOLL PARISH HALL
Rhif yr elusen: 271418
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT FILMER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Lucille White | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Karen Russell | Ymddiriedolwr | 05 March 2017 |
|
|
||||
Steve Russell | Ymddiriedolwr | 05 March 2017 |
|
|
||||
Ged Keele | Ymddiriedolwr | 12 May 2016 |
|
|||||
BELLA WARD | Ymddiriedolwr | 02 December 2012 |
|
|
||||
ED FULLER | Ymddiriedolwr | 28 March 2012 |
|
|
||||
SANDRA JANE FEW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SARAH JOYCE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JENNY BUTTERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAC HARES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN GRAHAM PAGE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.