Dogfen lywodraethu HELWEL TRUST
Rhif yr elusen: 271713
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 24TH JUNE 1976. SUPPLEMENTAL DEED DATED 16TH FEBRUARY 1977 SUPPLEMENTAL DEED DATED 31ST DECEMBER 1993 AS AMENDED AT AGM 22 OCTOBER 2005 as amended on 25 Oct 2018
Gwrthrychau elusennol
ANY CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES CONNECTED WITH OR RELATING TO THE PROMOTION OF CHRISTIANITY THE PROVISION OF MEDICAL CARE AND SERVICES THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OR THE RELIEF OF POVERTY SICKNESS OR DISTRESS AMONG THE PEOPLES OF THE CONTINENT OF AFRICA.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
AFRICA AND IN PARTICULAR ZULULAND, SOUTH AFRICA
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.