Hanes ariannol PEABODY COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 271731
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.85m | £8.56m | £7.72m | £11.80m | £8.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.43m | £8.49m | £7.81m | £6.78m | £8.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £299.00k | £294.00k | £85.51k | £50.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £303.97k | £609.69k | £159.00k | £32.53k | £226.40k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.74m | £5.87m | £5.38m | £6.69m | £6.51m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.18m | £1.82m | £734.64k | £4.25m | £1.08m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £929.00k | £869.18k | £878.48k | £856.79k | £878.63k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £726.78k | £0 | £9.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.42m | £8.49m | £7.80m | £6.77m | £8.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £32.00k | £72.16k | £13.92k | £18.90k | £19.46k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £514.00k | £0 | £0 | £0 | £1.12m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £8.00k | £6.81k | £10.31k | £4.01k | £6.05k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.