THE ENGLISH CONCERT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote, maintain, improve & advance education & the encouragement of the arts, particularly by the presentation of musical, performances & educational activities. The charity arranges concerts & musical performances & provides orchestra services to enable concerts & recordings to take place.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Cyfanswm incwm:
£1,209,154
Roddion a chymynroddion | £160.06k | |
Weithgareddau elusennol | £892.53k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £252 | |
Arall | £156.32k |
Cyfanswm gwariant:
£1,196,682
Codi arian | £12.25k | |
Weithgareddau elusennol | £1.18m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £14,540 o 1 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £12.25k | |
Gwariant elusennol | £1.18m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £12.47k |
Pobl

4 Gweithwyr
15 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 28 Medi 1976: Cofrestrwyd
- THE ENGLISH CONCERT (Enw gwaith)
- P E C CONCERTS LIMITED (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Peter Kerber | Ymddiriedolwr | 11 February 2025 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Gabbertas MBE | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Vittoria Isabella de Sabata | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Janet Catherine Reeve | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ian Marinos Graystone Andrews | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Annette Jane Campbell-White | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Dr VIVIENNE ALEXANDRA MONK PHD | Ymddiriedolwr | 17 October 2017 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Alan Gemes | Ymddiriedolwr | 17 September 2013 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Dr ALAN STUART HARLEY | Ymddiriedolwr | 17 July 2013 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
GEORGE BARNETT BURNETT | Ymddiriedolwr | 17 April 2013 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
HUGH JAMES TILNEY | Ymddiriedolwr | 03 April 2012 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Dr RICHARD JAMES ARTHUR GOLDING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
SIMON PATRICK WEIL | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
NICOLA ANNE OPPENHEIMER | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSEPH SMOUHA KC | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £679.09k | £589.34k | £1.03m | £1.64m | £1.21m | |
|
Cyfanswm gwariant | £677.83k | £569.89k | £949.04k | £1.49m | £1.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £14.54k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.73k | £144.23k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £202.43k | £481.50k | £372.16k | £363.02k | £160.06k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £412.82k | £78.65k | £560.50k | £1.10m | £892.53k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £41 | £1 | £81 | £313 | £252 | |
|
Incwm - Arall | £63.80k | £29.19k | £100.44k | £181.65k | £156.32k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £21.98k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £673.33k | £569.89k | £945.68k | £1.49m | £1.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.50k | £0 | £3.36k | £680 | £12.25k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.98k | £1.27k | £4.29k | £6.16k | £3.05k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £238.78k | £378.26k | £471.49k | £563.16k | £632.31k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £56.72k | £176.04k | £188.16k | £132.99k | £186.55k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 06 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 06 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 06 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 06 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 30 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 30 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 04 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 04 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 19 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 19 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 10TH JUNE 1976 AS AMENDED 27 AUGUST 2009
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE EDUCATION, PARTICULARLY BY THE PRESENTATION OF MUSICAL PERFORMANCES AND LECTURE-DEMONSTRATIONS OF AN EDUCATIONAL NATURE AND THE ENCOURAGEMENT OF THE ARTS, INCLUDING THE ARTS OF DRAMA, MIME, DANCE, SINGING AND MUSIC, AND TO FORMULATE, PREPARE AND ESTABLISH SCHEMES THEREFORE PROVIDED THAT ALL OBJECTS OF THE COMPANY SHALL BE OF A CHARITABLE NATURE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
240 HIGH HOLBORN
LONDON
WC1V 7DN
- Ffôn:
- 02039622322
- E-bost:
- management@englishconcert.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window