EASTRY VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Village Hall offers a venue for all types of activities,ranging from WI ,horticultutural ,all hobbies ,anything. All ages, it has a creche type facility. Anyone in the village can hire it for events . Theatre groups ,painting classes. Its a meeting place for all ages ,and much used
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Caint
Llywodraethu
- 25 Ionawr 1978: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Wheatley | Cadeirydd | 14 May 2024 |
|
|
||||
Andrew Tomlinson | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|
||||
Jeanette Stanford | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Simon Dundas | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Sarah Long | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Jan Smart | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Susan Hankins | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Gillian Bull | Ymddiriedolwr | 05 May 2017 |
|
|||||
ANDREW ROBERT BARWICK | Ymddiriedolwr | 24 October 2011 |
|
|
||||
BRENDA MARGARET BURTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBIN EDWARD BISHOP | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.30k | £26.65k | £25.41k | £27.43k | £23.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.13k | £11.37k | £24.05k | £23.79k | £20.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £21.07k | £12.00k | £5.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Gorffennaf 2024 | 155 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 04 Gorffennaf 2024 | 155 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 23 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1213 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Chwefror 2021 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE DATED 30TH NOVEMBER 1933
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF PHYSICAL AND MENTAL RECREATION AND MORAL AND INTELLECTUAL DEVELOPMENT THROUGH THE MEDIUM OF READING AND RECREATION ROOMS, LIBRARY, LECTURES, CLASSES, RECREATIONS OR OTHERWISE AS MAY BE FOUND EXPEDIENT FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF EASTRY AND ITS IMMEDIATE VICINITY WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR OF POLITICAL OR OTHER OPINIONS.
Maes buddion
PARISH OF EASTRY AND ITS IMMEDIATE VICINITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 Peak Drive
Eastry
SANDWICH
Kent
CT13 0DY
- Ffôn:
- 07718587956
- E-bost:
- andy.tomlinson@rbf-cargocare.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window