Hanes ariannol ST BARNABAS GREEK ORTHODOX COMMUNITY FUND
Rhif yr elusen: 273104
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £723.68k | £688.44k | £587.75k | £585.04k | £672.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £724.40k | £641.66k | £547.28k | £531.03k | £714.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £358.59k | £367.92k | £234.62k | £277.57k | £375.88k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £191.02k | £187.36k | £170.44k | £192.45k | £175.63k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £138.97k | £117.14k | £100.49k | £104.40k | £108.10k | |
|
Incwm - Arall | £35.10k | £16.02k | £82.20k | £10.63k | £12.39k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £686.57k | £601.93k | £523.92k | £493.58k | £670.21k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £37.83k | £39.73k | £23.36k | £37.45k | £43.80k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £11.07k | £9.33k | £5.64k | £10.75k | £11.76k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.