Ymddiriedolwyr THE LIMPSFIELD TRUST
Rhif yr elusen: 273213

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev GRAHAM WATTS | Cadeirydd | 07 October 2015 |
|
|||||
Gebreselasssie Maressa | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
Fiona Foreman | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|||||
John Lewis | Ymddiriedolwr | 19 May 2020 |
|
|||||
Sophie Corlett | Ymddiriedolwr | 16 October 2018 |
|
|||||
WILLIAM ANDREW HOGG | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
CHRISTINE PENFOLD | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|||||
LYNNE WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 01 May 2013 |
|
|||||
ALISON MURPHY | Ymddiriedolwr | 30 January 2012 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.