Hanes ariannol THE ALICE ELLEN COOPER-DEAN CHARITABLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 273298
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (112 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.43m | £1.37m | £1.25m | £1.41m | £1.63m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.41m | £1.47m | £1.04m | £1.60m | £1.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.43m | £1.37m | £1.25m | £1.41m | £1.63m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.12m | £1.17m | £777.04k | £1.21m | £1.23m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £284.38k | £299.78k | £263.65k | £380.75k | £315.49k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £37.55k | £35.60k | £35.07k | £36.01k | £39.64k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.07m | £1.12m | £731.00k | £1.17m | £1.19m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £284.38k | £299.78k | £263.65k | £380.75k | £315.49k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.