Dogfen lywodraethu THE NATIONAL ASSOCIATION OF WOMEN'S CLUBS
Rhif yr elusen: 273397
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (17 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 04/12/1950 AS AMENDED ON 01/01/1953 AS AMENDED ON 01/01/1955 AS AMENDED ON 01/01/1965 AS AMENDED ON 27/03/1976 AS AMENDED ON 17/09/2011 AS AMENDED ON 10 SEP 2016 as amended on 19 May 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR WOMEN IN THE AREA OF BENEFIT WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.