Hanes ariannol GLOUCESTERSHIRE ENGINEERING TRAINING LIMITED

Rhif yr elusen: 273571
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.49m £2.13m £2.75m £2.98m £3.86m
Cyfanswm gwariant £3.22m £2.40m £2.52m £2.89m £3.25m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £1.91m N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £1.65m £1.75m £1.96m £2.01m
Incwm o roddion a chymynroddion £82 £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £714.83k £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £2.06m £2.75m £2.97m £3.84m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.52k £225 £349 £8.38k £12.23k
Incwm - Arall £863.80k £70.98k £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.22m £2.40m £2.52m £2.89m £3.25m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £811.20k £862.96k £970.81k £1.12m
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0