Ymddiriedolwyr COLYTON GRAMMAR SCHOOL PARENTS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 273999

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Carp | Ymddiriedolwr | 01 February 2025 |
|
|||||
Nicola Jane Tait | Ymddiriedolwr | 09 October 2024 |
|
|
||||
Kathryn Klaentschi | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
Kathryn Rachael Elcoate | Ymddiriedolwr | 12 March 2022 |
|
|
||||
Caroline Thomas | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Daisy Nell Robertson | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Caroline Pearce | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
Timothy Harris | Ymddiriedolwr | 11 October 2016 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.