Hanes ariannol ACTIONAID
Rhif yr elusen: 274467
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £49.60m | £49.11m | £50.31m | £49.55m | £59.64m | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.61m | £50.58m | £49.13m | £47.58m | £58.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £27.57k | N/A | £2.27k | £235.06k | £590.48k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £716.99k | £1.09m | £1.19m | £1.29m | £184.09k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £39.17m | £38.61m | £39.25m | £41.67m | £50.38m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.05m | £3.31m | £3.05m | £311.13k | £331.62k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.33m | £7.10m | £7.60m | £7.48m | £8.89m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £46.00k | £91.00k | £95.34k | £38.21k | £33.14k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £316.20k | £57.46k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.72m | £2.28m | £3.72m | £3.21m | £2.81m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £36.29m | £39.28m | £37.44m | £35.64m | £46.00m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £10.31m | £11.30m | £11.69m | £11.94m | £12.06m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £541.00k | £453.00k | £141.70k | £162.09k | £251.53k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £30.26m | £31.72m | £30.29m | £28.44m | £38.25m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.