ymddiriedolwyr ACTIONAID
Rhif yr elusen: 274467
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faraz Tasnim | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||||
Stella Eze Ngozi Abani | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||||
Amina Folarin | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|
||||||
Rajiv Vyas | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|
||||||
Fikerte Woldegiorgis Atreso | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|
||||||
Anne Catherine Tutt | Ymddiriedolwr | 16 September 2022 |
|
|||||||
Abdulrahman Shiil | Ymddiriedolwr | 24 March 2020 |
|
|
||||||
Sophie Healy Thow | Ymddiriedolwr | 10 March 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.