Dogfen lywodraethu WINDSOR AND ETON CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 274582
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES DATED 29 OCTOBER 1975 AS AMENDED 12 OCTOBER 1977, 21 NOVEMBER 1977, 14 OCTOBER 1980, 11 OCTOBER 1984, 9 FEBRUARY 1988, 14 FEBRUARY 1989, 6 FEBRUARY 1990, 15 SEPTEMBER 1992, 21 SEPTEMBER 1993 AND 15 OCTOBER 1996 as amended on 09 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
THE STUDY AND PRACTICE OF CHORAL MUSIC IN ORDER TO FOSTER THE PUBLIC KNOWLEDGE AND APPRECIATION OF SUCH MUSIC BY MEANS OF PUBLIC PERFORMANCE
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.